ymddiriedolwyr EMMAUS SOUTH MANCHESTER LTD
Rhif yr elusen: 1185563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Kate Hirst | Cadeirydd | 19 February 2020 |
|
|
||||
Benedikt Weber | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Victoria Jane Mary Pryer | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Robert Ian Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Margaret Hyde | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Samantha Days | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Emma Jane Sidlow | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Simon Cilfford Locke | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Tony Michael Stephenson | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Reginald Allen Lawson-Tims | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.