ymddiriedolwyr Alne Parochial Church Council
Rhif yr elusen: 1184626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Harland | Cadeirydd | 01 April 1995 |
|
|
||||
Carol Watson | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Ian Michael Scott | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Oliver | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Alison Dowson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
William Ormerod | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.