CLIMATE ED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Climate Ed provide high quality carbon literacy education to children across the UK and enables them, their families and communities to reduce their carbon emissions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Robert Morgan | Cadeirydd | 06 July 2020 |
|
|||||
Angharad Knill | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Timothy Ian Quick | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Mark Alexander Blackett | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Hoa Phuong Doan | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Victoria Harrison | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Lily Keyzor | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Dominique Ellen Airey | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06k | £19.66k | £66.42k | £42.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661 | £11.37k | £35.83k | £44.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.88k | £7.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED 18 AND UNDER, IN SUBJECTS RELATING TO CLIMATE SCIENCE, GLOBAL WARMING AND WAYS TO PREVENT OR REDUCE THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE. (2) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED 18 AND UNDER WITH INFORMATION AND INSTRUCTION ABOUT CLIMATE SCIENCE AND GLOBAL WARMING AND ENCOURAGING THEM TO FIND WAYS TO PREVENT OR REDUCE THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
96 BESLEY STREET
LONDON
SW16 6BD
- Ffôn:
- 07954338218
- E-bost:
- contact@climateed.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window