ymddiriedolwyr TITCHFIELD VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1184545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Girdler | Ymddiriedolwr | 02 March 2012 |
|
|||||
Martin Taylor | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|||||
Susan Jackson | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Ashton | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Mary Noella Burner | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Lindsey Bailey | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
John Billson | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.