ymddiriedolwyr CLOCAENOG RED SQUIRRELS TRUST
Rhif yr elusen: 1186829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Joseph Paine | Cadeirydd | 21 September 2018 |
|
|
||||
Timothy Cooper | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Penelope Ann Tardivel | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Melanie Davies | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Rual | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Marlyn Jeffery | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Julian Mason | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
David John Wilson | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.