Ymddiriedolwyr STEEP IN NEED
Rhif yr elusen: 1187284

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Stanley Rush | Cadeirydd | 23 July 2020 |
|
|
||||
Matthew Frost | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Peter John Hall | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Brian Sarel Keys | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Geoffrey James Dale MA, FRICS | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Brian Michael Thackery White FRICS | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Caroline Augusta Robinson | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.