ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, CARSHALTON
Rhif yr elusen: 1185812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Stephen Fisher | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||||
Scott Wilding | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||||
Alfie Whitbread | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||||
James Calverley | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||||
Angela Kah | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||||
Jean Smith | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Graham Parker | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Rev Daniel Burton | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
Matthew James Drayton | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||||
ANDREW JOHN LANGLEY | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|||||||
Marion Sigrid Williams | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||||
Keith Gordon Bell | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||||
Richard Alexander Helliwell | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|||||||
Janice Funnell | Ymddiriedolwr | 20 April 2008 |
|
|||||||
DR PENELOPE MEAKIN | Ymddiriedolwr | 20 April 2008 |
|
|||||||
Rosemary Jane Lilley | Ymddiriedolwr | 05 September 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.