CORNWALL CHESS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants to people or organisations for the purpose of promoting the playing and study of chess in the county of Cornwall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Frances Constable | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Percy Thomas Paul Gill | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Ian George | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Lloyd Retallick | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Robin Francis Gough Kneebone | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £133.47k | £3.20k | £3.80k | £5.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £307 | £1.84k | £2.80k | £4.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Mai 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
BY THE MAKING OF GRANTS OF MONEY AND BY OTHER MEANS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT: (A) THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT BY PROMOTING THE STUDY AND PRACTICE OF CHESS IN ALL ITS FORMS FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE COUNTY OF CORNWALL AND PERSONS IN ATTENDANCE AT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN THE COUNTY OF CORNWALL. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE COUNTY OF CORNWALL BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE TEACHING, DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF THE PLAYING OF CHESS IN THE COUNTY OF CORNWALL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THOSE NEW TO CHESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3a Roskear
CAMBORNE
TR14 8DF
- Ffôn:
- 01209719727
- E-bost:
- 3a.roskear@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window