FRIENDLY FAMILIES NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enhance the development and education of pre-school children in Deptford through the provision of high quality and affordable childcare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 February 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,860 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lewisham
Llywodraethu
- 20 Awst 2019: CIO registration
- FRIENDLY FAMILIES NURSERY LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumabarani Mauree-Gungah | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Aysan Alba | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
KATE APPLEBY | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Lucie Stephens | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.37k | £82.37k | £122.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33k | £81.04k | £119.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 123 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 123 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 489 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 489 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN DEPTFORD THROUGH THE PROVISION OF HIGH QUALITY AND AFFORDABLE CHILDCARE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRIENDLY FAMILIES NURSERY
The Old Nursery
43 Albyn Road
LONDON
SE8 4EG
- Ffôn:
- 0207 0186530
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window