CROESERW ATHLETIC FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have provided opportunities for the playing of football and keeping active in the local community through 2 senior football teams and 5 junior teams. This is in a safe and accessible environment and also affordable for all to participate. Also taking part in wider community activities and providing opportunities for members of the community to come together and socialise and also learn new
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Castell-nedd Port Talbot
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 18 Medi 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Atyeo | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
David Joshua | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Scott Jones | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
||||
Hitesh Patel | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
||||
Connor Thomas | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
||||
BARBARA TRAHAR | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.83k | £30.47k | £50.64k | £87.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.79k | £32.77k | £43.60k | £127.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 25 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 25 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Medi 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Medi 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Ionawr 2024 | 255 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Ionawr 2024 | 255 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Rhagfyr 2021 | 238 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 24 Rhagfyr 2021 | 238 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CROESERW AND SURROUNDING AREAS PRIMARILY BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tudor Park
Croeserw
SA13 3SD
- Ffôn:
- 07792106303
- E-bost:
- croeserwathleticfc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window