Ymddiriedolwyr NEW LIFE CHURCH CONGLETON
Rhif yr elusen: 514539

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN NEIL HODGKINSON MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ruth Speed | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
BARRY WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
Rachel Cam | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
Stephen Mark Turner | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
REUBEN OLIVER GITTINGS | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||
RACHEL MELLOR | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
LINDA ELIZABETH HURLSTONE | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL BURGESS | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|
||||
SUSAN KATHRYN SPARKS | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
GEORGE ANTHONY HURLSTONE | Ymddiriedolwr | 20 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.