CLYBIAU FFERMWYR IFANC SIR GAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a youth movement that provide opportunities to 700 members between the ages of 10 and 26 in Carmarthenshire. The movement offers opportunities and special experiences for the members as they develop new skills, receive valuable training, travel the world, become an integral part of the community and have the opportunity to make friends for life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

72 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 524031 CARMARTHENSHIRE FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
- 20 Medi 2019: CIO registration
- C.FF.I SIR GAR (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
72 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gethin John Jones | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
William Gerwyn Sirell Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Charlotte Rose Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Miriam Jane Anne James Lewis | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Eiry Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Hefin Thomas Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Llinos Elin Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gethin Thomas Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Nerys Louise Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
IESTYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sian Elin Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Elliw Celyn Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Howard Roderick Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carys Miriam Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Margaretta Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carwen Ann Richards | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN ELFYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
GETHIN TOBIAS THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Simon David Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Ceri Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jayne Marie Langabeer | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Matthew Sion Goodman | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David John Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gwenann Mair Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Patrick James Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Amanda Jayne Windsor | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ffion Mair Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Miriam Gwawr Ann Lewis | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carys Ann Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JOHN MANSEL CHARLES | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sara Anne Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Hefin John Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rhian Lydia Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Thomas Jack Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lowri Mai Isaac | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Charles Stuart Robbins | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sian Ann Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Joseph Hywel Rhys Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carys Lewis Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Eiddwen Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Elonwy Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
William Thomas Windsor | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Claire Andree Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anna Wynne Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Aled Iwan Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Nelian Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Elin Mair Rees | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Betsan Elinor Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Graham David James | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lisa Mererid Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Catrin Ann Parry Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Caryl Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Hanna Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Daniel William Owen Irving | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lowri Angharad Rees | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Owain Benjamin Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Cerys Megan Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Aled Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Menna Wyn Isaac | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ffion Hana Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Iestyn Owen | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Mared Lois Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dylan Ryan Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rheinallt Llewelyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Angharad Margaret-Haf Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ffion Medi Rees | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
John Thomas James | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sara Ruth Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Carys Ann Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rhiannon Mair John | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Annie Eryl Mary Harries | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.82k | £61.37k | £86.08k | £111.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.68k | £61.99k | £84.43k | £134.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £16.43k | £22.36k | £7.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, RURAL LIFE AND AFFAIRS, INTERNATIONAL UNDERSTANDING, HOME CRAFTS, THE ENVIRONMENT AND RELATED SUBJECTS; AND B) IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS, TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES, WHICH WILL IMPROVE THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, HEALTH AND WELLBEING, RAISE AWARENESS, SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY MAY DEVELOP AS INDIVIDUALS INTO FULL CITIZENS. C) TO PROMOTE ITS ACTIVITIES THROUGH THE MEDIUMS OF WELSH AND ENGLISH AND TO ENSURE THOSE ACTIVITIES ENHANCE THE MEMBERS UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE OF WELSH RURAL LIFE, WELSH CULTURE AND THE WELSH LANGUAGE, ALONG WITH PROVIDING AN UNDERSTANDING OF OTHER CULTURES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Young Farmers Club
Agricultural House
32 Cambrian Place
Carmarthen
SA31 1QG
- Ffôn:
- 01267237693
- E-bost:
- sir.gar@yfc-wales.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window