ymddiriedolwyr ZERO GRAVITY FUND
Rhif yr elusen: 1188177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Prest | Cadeirydd | 18 May 2021 |
|
|
||||
Virginie Dafforn-Gorgemans | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Gregory Mook | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Ide Kearney | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Mark Lambert | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Kerry Phillip | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.