STUDLEY VILLAGE HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
groups running child care, womens clubs, Line Dancing club, Cinema club, slimming club, Aerobic sessions, afternoon tea parties, Bingo sessions, Plays, theatrical shows, business Meetings, Private functions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- STUDLEY VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.94k | £30.33k | £36.21k | £38.32k | £43.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.05k | £24.37k | £34.01k | £33.61k | £37.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 08 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 08 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 19 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 17 Ebrill 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 04 Mai 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 31 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 JUN E 1964
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF STUDLEY AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL OR RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AS A PLACE FOR MEETINGS, LECTURES, AND CLASSES AND FOR OTHER OCCUPATIONS DURING LEISURE TIME AND/OR RECREATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Maes buddion
STUDLEY AND THE NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window