ymddiriedolwyr NORTH WEST REGIONAL LOGISTICAL RESPONSE
Rhif yr elusen: 1187950
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Howard | Cadeirydd | 13 February 2020 |
|
|
||||
Jacob Farrow | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Ewan Adair | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Kieran Felton | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
richard kellett | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Kiel Hunter | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.