PETWORTH HOUSE TENNIS COURT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity promotes community participation in healthy recreation, in particular by the provision of facilities for the playing of Real Tennis. The Charity also promotes the conservation, preservation and improvement for the public benefit as a building of historic interest the Real Tennis Court at Petworth, and education of the public about the history and heritage of the building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEREWARD CHARLES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Oliver Hugo Taylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Tim James | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
Charles Ramon Fuente | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Ian Richard McNally | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Jon Edward Petersen | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Andrew John Walter Page | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Robert Wallace Muir | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
JULIAN AYSCOUGH WILKINSON | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
SIMON FAIRFAX KNIGHT DL | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
CHRISTOPHER ALAN SHERITON SWAN | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
David Brook Fortune | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
NIGEL GORDON HELM DRAFFAN | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.23k | £93.56k | £82.56k | £82.10k | £94.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.01k | £74.89k | £58.14k | £68.97k | £92.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.91k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 13 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 13 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 OCT 2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 05 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
1.THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF REAL TENNIS IN THE SOUTH EAST OF ENGLAND. 2.TO CONSERVE,PRESERVE AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT AS A BUILDING OF HISTORIC INTEREST THE REAL TENNIS COURT AT ESTATE YARD, PETWORTH, WEST SUSSEX GU28 0DU, AND TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE HISTORY AND HERITAGE OF THE BUILDING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Estate Yard
Petworth
GU28 0DU
- Ffôn:
- 01798343527
- E-bost:
- phtc@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window