THE FRIENDS OF ASTON'S EYOT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting wildlife and public access to Aston's Eyot, a former rubbish tip turned nature reserve in East Oxford, through increasing biodiviersity (habitat management) and path maintenance. Also involving local residents in wildlife events - dawn chorus and plant identification walks, moth trapping, bat detecting and volunteer work parties involving planting, scything, litter picking etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
140 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 10 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anthony Stephen Cheke | Cadeirydd | 24 November 2022 |
|
|
||||
Laurence White Burrell | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Dr Ruth Elizabeth Ashcroft | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Ashok Stally-Chudasama | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Susanna Jakobsson Thomas | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Charlotte Ellis | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Thelma Lynne Martin | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/09/2020 | 26/09/2021 | 26/09/2022 | 26/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15k | £3.27k | £7.75k | £16.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61k | £1.40k | £7.33k | £7.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, INCLUDING BIODIVERSITY, OF ASTON'S EYOT, THE AREA OF OXFORD BOUNDED BY THE RIVERS THAMES AND CHERWELL AND THE SHIRELAKE DITCH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) CARRYING OUT WORK TO PROTECT, CARE FOR AND MANAGE OR ASSIST IN MANAGING THE SITE AS A HABITAT FOR WILDLIFE AND AS A WILD AREA. B) SURVEYING AND RECORDING SPECIES OF FAUNA AND FLORA PRESENT, DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF THE SURVEYS FOR THE PUBLIC BENEFIT. C) INVOLVING THE WIDER PUBLIC IN ACTIVITIES SUCH AS WORKING PARTIES, WILDLIFE EVENTS, PATH MAINTENANCE AND OTHER EVENTS IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS OR OTHER EVENTS ACCEPTABLE TO THE LANDOWNERS WITH THEIR PERMISSION AND IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS. 2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF OXFORD AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
139 HURST STREET
OXFORD
OX4 1HE
- Ffôn:
- 01865248344
- E-bost:
- info@friendsofastonseyot.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window