POMEGRANATE OPPORTUNITIES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention or relief of poverty of Queen Katharine Academy students who are in need because of financial hardship or other disadvantage by providing grants, items and services to those in need and / or to charities or other organisations working to prevent or relieve poverty and / or financial hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaye Sheldon | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Neil Ayres | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Ian Anderson | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Samantha Fielding | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Clare Scott | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Kelly Hodgson | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Kirby | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.08k | £2.60k | £7.79k | £4.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.90k | £724 | £8.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 18 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OF QUEEN KATHARINE ACADEMY STUDENTS WHO ARE IN NEED BECAUSE OF FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO THOSE IN NEED AND/OR TO CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY AND/OR FINANCIAL HARDSHIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O QUEEN KATHARINE ACADEMY
MOUNTSTEVEN AVENUE
PETERBOROUGH
PE4 6HX
- Ffôn:
- 01733383888
- E-bost:
- tombaldwin1756@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window