Ymddiriedolwyr HEREFORD ALLOTMENTS AND LEISURE GARDENERS
Rhif yr elusen: 1185338

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Shannon | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|||||
Mark Geoffrey Christopher Robinson | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Malcolm Watkin | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Natasha Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Royden Fredrick Matthews | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Derek Richard Mumford | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
John Rosser | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Valerie Patricia Simms | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.