ASPLEY GUISE VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Village Hall Management Committee oversees the running of the Aspley Guise Village Hall for the benefit of local residents and community support organisations. These include the WI, Cubs, Age UK Day Care and a mother & toddler playgroup, leisure activities including children and adult dance classes, amateur dramatic productions, choir rehearsals, various arts and local interest societies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 270334 ASPLEY GUISE VILLAGE HALL
- 13 Ionawr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BARBER | Cadeirydd | 13 January 2020 |
|
|
||||
Diane Broadbent | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Fraser William Pearson | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Robert Lindsay | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Molly Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
JIM HUTTON | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Alastair Scott | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
James Macmillan | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Joan Neale | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Gill Cockle | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
ANNE PAPWORTH | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|||||
Vanessa Skelton | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £31.52k | £26.33k | £25.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £35.39k | £37.53k | £25.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.01k | £3.43k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1210 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF ASPLEY GUISE AND THE SURROUNDING AREAS OF BEDFORDSHIRE AND BUCKINGHAMSHIRE WITH NO DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: MEETINGS, LECTURES AND CLASSES; AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASPLEY GUISE VILLAGE HALL
9 WOBURN LANE
ASPLEY GUISE
MILTON KEYNES
MK17 8JH
- Ffôn:
- 01908584456
- E-bost:
- villagehall@aspley-guise.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window