THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF AYLSHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC is committed to enabling as many people as possible to worship at our church and be part of the parish community. It is primarily focussed on the advancement of religion, which is recognised as a charitable purpose having public benefit. All regular public worship is provided free of charge, is not restricted to Church of England adherents, and is available and open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 22 Awst 2019: Cofrestrwyd
- AYLSHAM PARISH CHURCH (Enw gwaith)
- AYLSHAM PCC (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Engelsen | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Clair Hartigan | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Bolton | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Michael Graver | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Mathew Roger Martin | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Penelope Bond | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sally Hildrew | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
The Rev Canon Julie Boyd | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Peter Martin | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
SYLVIA MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Deborah Graver | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
Fiona Tibbitt | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Henry Macey | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.66k | £192.51k | £160.54k | £164.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.01k | £154.35k | £166.08k | £210.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mawrth 2022 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mawrth 2022 | 141 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Market Place
Aylsham
NR11 6EH
- Ffôn:
- 01263704457
- E-bost:
- aylshamparishchurch@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window