ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TAVERHAM
Rhif yr elusen: 1185420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL SEABROOK | Cadeirydd | 09 July 2019 |
|
|||||
David John Osborne | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Ann Patricia Coker | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Deidre Ingram Porter | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
David Howard | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Graham William John Harris | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Susan Eileen Elmes | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Valerie Jean Hooker | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Rachel Helen Seabrook | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Susan Louise Beevor | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Daniel Arthur Gentle | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Paul Edward Beverley | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Susan Marie Charnock | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Rev Philip Charlesworth | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Granville Routledge | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Stella Edith Noons | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.