ymddiriedolwyr THE MAGGIE OLIVER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1185267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Oliver | Cadeirydd | 17 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Alan Bickerton | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Gilbey-Smith | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Kenneth Simon Rodgers | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Deborah Lynn Sahota | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Kate Ellis | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Joanne Pennington | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Mark John Ormiston | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.