Ymddiriedolwyr ARFID AWARENESS UK
Rhif yr elusen: 1185468

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Kirkland | Cadeirydd | 22 April 2019 |
|
|
||||
Ailish Harrison | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Annemarie Sims | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Joanne Cryer | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
James Raymond | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Clare Fenton | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Dr Gillian Harris | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Dr Rosan Meyer | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.