Ymddiriedolwyr THE SALTISFORD CANAL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 514613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
EMMA LOUISE WELLSTEAD Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Christopher King Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Claire Wightman Mrs Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
JACQUELINE CAMMAERTS MRS Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
SIMON BRITTAIN Ymddiriedolwr 24 November 2021
Dim ar gofnod
PAUL HERBERT CARTER Ymddiriedolwr 28 February 2017
Dim ar gofnod
JO LODGE Ymddiriedolwr 30 September 2015
Dim ar gofnod
VAUGHN HARRIS Ymddiriedolwr 03 April 2014
Dim ar gofnod