Dogfen lywodraethu CHAPLAINCY FOR AGRICULTURE AND RURAL LIFE
Rhif yr elusen: 514618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAY 1983 AS AMENDED 7TH SEPTEMBER 2002 AND 17 MARCH 2004 as amended on 01 Nov 2016 as amended on 14 May 2019
Gwrthrychau elusennol
1) TO ESTABLISH AND DEVELOP INDUSTRIAL MISSION WORK WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE AND HORTICULTURE IN THE DIOCESE OF WORCESTER 2) TO PROMOTE THE UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF THE CHRISTIAN FAITH IN TERMS OF THE NEEDS AND NATURE OF AGRICULTURE AND RURAL LIFE. (PLEASE SEE CONSTITUTION FOR FURTHER DETAILS).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF WORCESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.