EASTHAMPSTEAD PARK COMMUNITY SCHOOL FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support and advance the education of students in Easthampstead Park Community School in particular by raising funds to provide and/or assist in the provision of equipment, facilities, resources, and experiences that extend and enrich learning while promoting positive close co-operation and communication between parents, carers, alumni, school staff, governors, and community volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
Llywodraethu
- 20 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Colette Rastall Mrs | Cadeirydd | 20 August 2019 |
|
|
||||
James Sumner | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Juliet Blakemore | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Mark David Hooper | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Graham Ferguson | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
MARY TEMPERTON | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|||||
JANET ANN SUMNER | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|||||
LIz Cook | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35k | £6.00k | £5.69k | £6.46k | £11.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51k | £3.06k | £3.00k | £8.84k | £8.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 14 Mawrth 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 14 Mawrth 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: A) PROVIDING AND/OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES, RESOURCES AND EXPERIENCES THAT EXTEND AND ENRICH LEARNING. B) PROMOTING POSITIVE CLOSE CO-OPERATION AND COMMUNICATION BETWEEN PARENTS, CARERS, ALUMNI, SCHOOL STAFF, GOVERNORS AND COMMUNITY VOLUNTEERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTHAMPSTEAD PARK COMMUNITY SCHOOL
RINGMEAD
BRACKNELL
RG12 8FS
- Ffôn:
- +441344304567
- E-bost:
- epcsfriends@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window