Hanes ariannol SHEVINGTON FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1184794
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 28 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/07/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.75k £24.55k £74.17k £70.23k £45.85k
Cyfanswm gwariant £58.41k £19.86k £63.00k £56.80k £50.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A