Hanes ariannol OLD RUTLISHIANS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1184886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £601.76k £501.76k £688.05k £1.22m
Cyfanswm gwariant £0 £235.04k £450.93k £646.54k £1.20m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £97.98k £19.05k £8.10k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £140.80k £16.26k £0 £66.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £7.28k £81.48k £65.03k £343.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £453.66k £404.02k £623.02k £808.14k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £19 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £235.04k £450.93k £646.54k £896.99k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £307.75k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 £102.77k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0