PONTYPRIDD BOYS GRAMMAR SCHOOL (1939/45 WAR MEMORIAL FUND)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards grants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1983: Cofrestrwyd
- MEMORIAL FUND IN CONNECTION WITH PONTYPRIDD GRAMMAR SCHOOL ( NOW KNOWN AS COED Y LAN COMPREHENSIVE SCHOOL) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Geoffrey Cuff | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Laura Jayne Hazell | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Iwan Meredydd Davies | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
Paul Jones | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Martin Philip James | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
David Compton Carey | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
MR JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID TIMOTHY WATKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GOWER ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILLIP JAMES BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558 | £556 | £492 | £495 | £643 | |
|
Cyfanswm gwariant | £700 | £650 | £100 | £600 | £600 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4 OCTOBER 1949 SUPPLEMENTAL DEED DATED 22 DECEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND MAINTAIN SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS OR GRANTS.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 CHERITON GROVE
TONTEG
PONTYPRIDD
CF38 1PF
- Ffôn:
- 01443203153
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window