GOOD NEIGHBOURS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Good Neighbours UK (GNUK) fundraises and manages projects locally, nationally and internationally to ensure vulnerable people can exercise their human rights no matter where they live. It is an independent, self-governing organisation that affiliates with Good Neighbours International (GN). Through this affiliation, GNUK becomes part of the world alliance of Good Neighbours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,628 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Affganistan
- Bangladesh
- Byrma
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Chile
- El Salvador
- Ethiopia
- Fiet-nam
- Ghana
- Guatemala
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Thai
- Haiti
- India
- Indonesia
- Kyrgyzstan
- Laos
- Malawi
- Mongolia
- Mosambic
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Pakistan
- Paraguai
- Philipinas
- Rwanda
- Sri Lanka
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Uganda
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
Llywodraethu
- 21 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven John Langdon | Cadeirydd | 15 June 2024 |
|
|
||||
Rita Sarkar | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Ruth Waithera Njiri | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||
Ian Robert McLean | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Matthew William Knight | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|||||
Jon Joonbum Park | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
MARTIN FOY | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Dr Ha Eun Seong | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.99k | £201.26k | £623.90k | £298.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.11k | £163.49k | £537.74k | £278.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £623.90k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £537.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.44k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUL 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO: PREVENT OR RELIEVE POVERTY BY WAY OF, BUT NOT LIMITED TO, PROVIDING EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES FOR THE BENEFIT AND PROTECTION OF CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN CHARITABLE NEED; PROVIDE RELIEF FOR PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; AND PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PERSONS IN NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Priory Street Centre
17 Priory Street
York
YO1 6ET
- Ffôn:
- 0808 196 8088
- E-bost:
- contact@goodneighbours-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window