ymddiriedolwyr NORTH EAST STEM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1187275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tania Cooper | Cadeirydd | 29 July 2020 |
|
|
||||
David Meldrum | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Marchant | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Richard Jackson Hogg | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Alan Hector Ross | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Thomas Calverley Dower | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JAMES BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|||||
David Land | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.