THE BEN RAEMERS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to relieve the needs of people living with mental health issues or at risk of mental health issues. Particularly, but not exclusively those within the skateboarding community. Achieved by providing educational resources to inform about mental health issues, providing training schemes for volunteers, the general public & service providing organisations and raising public awareness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
susie crome Ms | Cadeirydd | 10 October 2019 |
|
|
||||
Francesca Bortoli | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Robert Mathieson | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Lucy Beg-Baloch | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.74k | £126.82k | £182.95k | £100.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.32k | £26.18k | £88.10k | £91.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ebrill 2024 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ebrill 2024 | 162 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Rhagfyr 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Rhagfyr 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH MENTAL HEALTH ISSUES OR THOSE AT RISK OF MENTAL HEALTH ISSUES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELYTHOSE WITHIN THE SKATEBOARDING COMMUNITY, IN THE UK BY: (I) PROVIDING EDUCATIONAL RESOURCES TO INFORM PEOPLE ABOUT MENTAL HEALTH ISSUES (II) PROVIDING TRAINING SCHEMES FOR VOLUNTEERS, AND THE GENERAL PUBLIC AND SERVICE PROVIDING ORGANISATIONS, TO RAISE AWARENESS AND INCREASE THE ABILITY TO ASSIST THOSE IN NEED. (III) RAISING PUBLIC AWARENESS OF MENTAL HEALTH ISSUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 4
120 Gowers Walk
LONDON
E1 8GG
- Ffôn:
- 07939596638
- E-bost:
- susie.crome@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window