DUNAMIS BIBLE CHURCH (A.K.A. DUNAMIS MINISTRIES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROCLAMATION OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST WITHIN UNITED KINGDOM, AND SUPPORTING OTHER CHURCHES ABROAD. THE TRAINING AND EDUCATION OF CHRISTIAN MINISTERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 20 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKE RICHARD DANIEL | Cadeirydd | 18 August 2019 |
|
|
||||
Henry Onyirioha | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
CHINWE JENNIFER DANIEL | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.82k | £87.95k | £57.81k | £76.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.26k | £74.17k | £61.87k | £45.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECT OF THE CIO IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY- (A) FULFILLING THE GREAT COMMISSION GIVEN BY OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST TO EVERY BELIEVER TO: I) GO INTO THE WORLD AND TEACH ALL NATIONS, PEOPLES AND RACES THE WORD OF GOD, TEACHING THEM TO OBSERVE EVERY JOT AND TITLE OF IT AND MAKING DISCIPLES OF THEM; AND II) PREACH THE WORD OF GOD TO EVERY CREATURE IN THE WORLD AND COVER THE EARTH WITH RIGHTEOUSNESS; (B) REACHING OUT TO THE CHURCHED AND UNCHURCHED PEOPLE; (C) LEADING BELIEVERS INTO PERSONAL, INTIMATE, DEEPER AND RICHER EXPERIENCES WITH THE LORD JESUS CHRIST, TEACHING AND GETTING THEM TO BE ACQUAINTED WITH THE GRACIOUS MEANS OF HOLY, HEALTHY, HAPPY AND PROSPEROUS, BALANCED AND FRUITFUL CHRISTIAN LIVING THUS PREPARING THEM FOR HEAVEN; (D) MOBILISING BELIEVERS AND GETTING THEM ACTIVELY INVOLVED IN PRACTICALLY FULFILLING THE GREAT COMMISSION AS EXPRESSED IN CLAUSE (A) ABOVE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dunamis Bible Church
Northmoor Road
MANCHESTER
M12 5RT
- Ffôn:
- 07429318726
- E-bost:
- dunamisministries19@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window