ymddiriedolwyr STEMETTE FUTURES
Rhif yr elusen: 1188774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elda Kalbian | Cadeirydd | 26 March 2020 |
|
|
||||
Archana Somayaji | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Francesca Lee | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Floriane Fidegnon-Edoh | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Robert John | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Dr Olanike Folayan MBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Selina Knowles | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Sophie Boddington | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.