ymddiriedolwyr WEM JUBILEE BAND
Rhif yr elusen: 514694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Peake | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Catherine Gill Peake | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Keith Cosby | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Emma May | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Clare Evans | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Ruth Wilson | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Becky Thorne | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
||||
Aimee Hawke | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
PAULINE DEE | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|||||
Raymond Philip Edge | Ymddiriedolwr | 26 September 1977 |
|
|
||||
Jean Edge | Ymddiriedolwr | 26 September 1977 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.