HOLMESFIELD CHURCH HALL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church Based after school clubs, 3rd Holmesfield Scout Group, Keep fit, General Church use
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- 29 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.99k | £841 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46k | £954 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 23 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 14 Tachwedd 2011 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 29 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 15 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12 DECEMBER 1983 AND SCHEME DATED 3 AUGUST 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PARISHIONERS OF THE CHURCH OF ST. SWITHINS IN PARTICULAR AND OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HOLMESFIELD DERBYSHIRE OF THE PARISH CHURCH HALL (NOW VESTED IN THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE).
Maes buddion
PARISH OF ST. SWITHINS, HOLMESFIELD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window