ymddiriedolwyr LONDON TRANSPORT MUSEUM FRIENDS
Rhif yr elusen: 1185277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael George Southgate | Cadeirydd | 16 June 2021 |
|
|
||||
Steven Henry McGunigel | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Robert Frank James Mason | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Anthony Frederick Dewick | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth McKay | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||
David William Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Philip Andrew Thrower | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Graham Edwin Miller | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Olivia Carlton OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Oliver Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Susan Elaine Gilbert | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Barry LeJeune | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.