Hanes ariannol DOLGELLAU INSTITUTE (KNOWN LOCALLY AS THE FREE LIBRARY)

Rhif yr elusen: 514712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.01k £60.94k £108.19k £27.47k £32.66k
Cyfanswm gwariant £24.19k £63.37k £150.08k £22.11k £15.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £38.00k £47.00k £107.99k £25.00k £27.72k