THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY SPIRIT, SOUTHSEA, DIOCESE OF PORTSMOUTH

Rhif yr elusen: 1185260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The organisation provides church facilities/ rooms for hire, place of worship, generally advancing religion, pastoral care and outreach for the parish. The church is also available to the public for private prayer and reflection. Facilities are open every day for more information on opening times please refer to our website https://www.holyspiritsouthsea.org.uk

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £143,677
Cyfanswm gwariant: £70,026

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Portsmouth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOLY SPIRIT PCC, SOUTHSEA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Russell Lawson Cadeirydd 13 August 2018
Dim ar gofnod
Marilynne Piotrowicz Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Victoria Nicholls Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Judith Condley Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sue Chatband Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Angela Etherington Ymddiriedolwr 01 April 2021
MENTALKHEALTH
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod
Hazel Fuller Ymddiriedolwr 04 September 2020
Dim ar gofnod
Eve Benford Ymddiriedolwr 04 September 2020
Dim ar gofnod
Susan Kanavan Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Douglas Fenton Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Ruth Pearson Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod
Margaret Bridgman Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod
PHILIP DREW BA, ARCO Ymddiriedolwr 06 April 2018
THE CITY OF PORTSMOUTH AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sean Kanavan Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £63.43k £126.40k £93.71k £125.79k £143.68k
Cyfanswm gwariant £58.75k £56.52k £118.22k £74.43k £70.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Ionawr 2022 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Ionawr 2022 85 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HOLY SPIRIT CHURCH
HEYWARD ROAD
SOUTHSEA
PO4 0DY
Ffôn:
02392296364