ASK FOR CLIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASK FOR CLIVE WORKS WITH VENUES AND ORGANISATIONS TO PROMOTE LGBT+ INCLUSION AND PROVIDE WELCOME SPACES AND ENSURE ZERO TOLERANCE TOWARDS LGBT+ DISCRIMINATION AND HATE, WITH ANY INSTANCE COUNTERED AND REPORTED APPROPRIATELY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Clare | Cadeirydd | 13 August 2019 |
|
|
||||
Michael Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Silvana Kill | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rev Richard Frederick Watson | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Speak | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Clive Duffey | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Teri Niadna | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26k | £1.67k | £6.09k | £20.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.14k | £6.64k | £8.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 18 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Mawrth 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 22 Mawrth 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 11 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AMONG THE LGBTQ+ COMMUNITY BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY OR GENDER RE-ASSIGNMENT. 2) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY OR GENDER RE-ASSIGNMENT; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; AND (D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
224A LONDON ROAD
ST. ALBANS
AL1 1JQ
- Ffôn:
- 07414585888
- E-bost:
- askforclive@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window