PEAT'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity owns property and collects rental income to provide grants to young people under the age of 25 for their personal educational and development
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
Llywodraethu
- 31 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY JOHN MARKHAM | Cadeirydd | 13 November 2001 |
|
|||||
Andrew Angus White | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|||||
James Thomas Barker | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
Rev SHEILA MORTON | Ymddiriedolwr | 10 June 2008 |
|
|||||
THOMAS EDWARD WOOTTON | Ymddiriedolwr | 04 June 2003 |
|
|||||
ROBERT JEFFERIES HARRISON | Ymddiriedolwr | 24 May 1990 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.00k | £109.00k | £32.23k | £79.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.59k | £30.00k | £13.20k | £38.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Rhagfyr 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Rhagfyr 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Tachwedd 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Tachwedd 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE WILDEN CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS THE COSTS OF MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE SCHOOL. 2. PROMOTING EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 LIVING IN THE PARISH OF WILDEN. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT SCHOOLS SERVING THE PARISH OF WILDEN BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR EDUCATION AT THE SCHOOLS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TIMMS SQUARE
CHURCH FARM LANE
WILDEN
BEDFORD
MK44 2PF
- Ffôn:
- 01234771117
- E-bost:
- annemarkham@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window