DEFENCE MEDICAL REHABILITATION CENTRE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The DMRC Benevolent Fund has a purpose to benefit the serving members of the armed forces with essential welfare provision through social events, social amenities and sporting and adventurous training opportunities. This provides Service personnel with social rehabilitation whilst recovering from life changing injuries and illness to achieve optimal fitness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144331 Defence Medical Rehabilitation Centre Benevolent ...
- 13 Medi 2019: CIO registration
- DMRC BENEVOLENT FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Perkins | Cadeirydd | 11 December 2019 |
|
|
||||
Mark Izatt | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Claire Johnstone Myhill KHDS | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Craig Haslam | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Carter | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Thomas David Francis | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
lUCY Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
PETER CORBETT | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Timothy Peter Clarke | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.09m | £527.85k | £264.57k | £192.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £69.25k | £172.54k | £265.85k | £221.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.15m | £487.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £2.73k | £21.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.49k | £19.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £939.85k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £69.25k | £92.10k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £80.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.72k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN; THE ADVANCEMENT OF HEALTH OF MILITARY PERSONNEL CURRENTLY UNDER THE CARE OF THE DEFENCE MEDICAL REHABILITATION CENTRE ("DMRC"); AND THE RELIEF OF NEED OF MILITARY PERSONNEL CURRENTLY UNDER THE CARE OF THE DMRC; BY SUPPORTING THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF PATIENTS OF THE DMRC, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SPECIALIST MEDICAL EQUIPMENT AND OPPORTUNITIES FOR OCCUPATIONAL, SOCIAL AND ADVENTURE ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
D M R C
Stanford Hall
Stanford Hall Estate
Stanford on Soar
LOUGHBOROUGH
LE12 5BL
- Ffôn:
- 01509251500
- E-bost:
- info@dmrcbenfund.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window