EASTLEIGH FOOTBALL CLUB COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote community participation in healthy recreation by providing facilities for the playing of association football and other sports capable of improving health (facilities means: land, buildings, equipment and activities)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hill | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|
||||
Paul Mark Reid | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|
||||
Michael Hayton Cowap | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
Thomas William Coffey | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.81k | £23.25k | £76.94k | £52.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.89k | £24.18k | £92.52k | £73.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Awst 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2023
(Mae'r cyfrifon |
20 Tachwedd 2024 | 173 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2024 | 280 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2024 | 295 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (OBJECTS) ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS AND, IN PARTICULAR, THE INHABITANTS OF EASTLEIGH AND HAMPSHIRE AND ITS SURROUNDING AREAS: 3.1.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH (FACILITIES IN THIS ARTICLE 3 MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); 3.1.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 3.1.3 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROMOTE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; 3.1.4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND OTHER PERSONS (INCLUDING ACADEMIC, SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; AND 3.1.5 FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTLEIGH FOOTBALL CLUB
STONEHAM LANE
EASTLEIGH
SO50 9HT
- Ffôn:
- 02380613361
- E-bost:
- admin@eastleighfc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window