THE UNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A parent-led group providing accessible events for families living with disability, neurodiversity or from vulnerable backgrounds; friendship and support for parents/carers and siblings; inclusion training for businesses and schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Sarah Symmonds | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Vanessa Walker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Hilary Patricia Gardner | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50k | £3.34k | £881 | |
|
Cyfanswm gwariant | £50 | £215 | £1.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mai 2024 | 210 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 553 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WHO ARE NEUROLOGICALLY DIVERSE OR DISABLED OR SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED TO HELP THEM DEVELOP, THRIVE AND REACH THE BEST OF THEIR INDIVIDUAL POTENTIAL AND ENCOURAGING THEM TO ADAPT IN THE WIDER COMMUNITY BY:- - THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH SOCIAL INCLUSION AND DEVELOPMENT ACTIVITIES TO IMPROVE THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES; - THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR THE FAMILIES, CARERS AND PROFESSIONALS WHO HAVE A ROLE IN SUPPORTING THE INDIVIDUALS WITH DISABILITIES; - THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH TRAINING FOR BUSINESSES AND SERVICE PROVIDERS TO HELP THEM MAKE REASONABLE ADJUSTMENTS TO MEET NEED AND IMPROVE ACCESSIBILITY AND INCLUSION - THE DEVELOPMENT OF NEW SERVICES TO SUPPORT THE WELLBEING OF FAMILIES, WORKING WITH PEOPLE ON THE AUTISM SPECTRUM AND CHILDREN WITH OTHER ADDITIONAL NEEDS, INCLUDING PHYSICAL, BEHAVIOURAL AND EMOTIONAL; - THE PROVISION OF ACCESSIBLE EVENTS AND FUN DAYS FOR THE WHOLE FAMILY; AND - THE PROVISION OF PARENT AND SIBLING SUPPORT, INCLUDING A BEFRIENDING / MENTORING SERVICE. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Royal Crescent
HARROGATE
HG2 8AB
- Ffôn:
- 07791790205
- E-bost:
- info@theunity.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window