ymddiriedolwyr ST.FAITH'S COMMUNITY & YOUTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1185846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELIA STOBER | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||
Canon Mark Williams | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Valerie Burrell-Walker MBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Rev Nicholas Quanrud | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Simon Pimblett | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Sally- Anne Hodge | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Robin Wyborn | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.