KHIDMAT WELFARE TRUST KK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING FOOD PACKS IN RURAL AREAS OF PAKISTAN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Pakistan
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zakar malook Mr | Cadeirydd | 06 June 2019 |
|
|
||||
mujahid Najib M.N | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
mohammed zahid M.Z | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/06/2020 | 05/06/2021 | 05/06/2022 | 05/06/2023 | 05/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.00k | £13.80k | £14.00k | £19.21k | £22.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.15k | £12.50k | £12.50k | £10.00k | £19.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2024 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2023 | 28 Awst 2024 | 145 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2021 | 16 Mehefin 2022 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2020 | 11 Mehefin 2021 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 JUN 2019 AS AMENDED ON 06 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, LIVING IN SUCH AREAS OF PAKISTAN AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED OR ORGANISATIONS WORKING TO ASSIST SUCH PERSONS.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 manor oaks road
45 MANOR OAKS ROAD
sheffield
S2 5QR
- Ffôn:
- 01142709984
- E-bost:
- Info@khidmatwelfaretrust.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window