NF2 BIOSOLUTIONS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds to support development of next generation treatments for NF2
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mai 2020: Cofrestrwyd
- NF2 Biosolutions UK & Europe (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Goddard | Cadeirydd | 27 April 2020 |
|
|
||||
Grace Gregory | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Dr Priya Sharma | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Kim Whitlock | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Joanne Louise Ward | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR GARETH EVANS | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Deian Owen | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Gilles Atlan | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Dr Nicole Henwood | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.70k | £103.04k | £64.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £857 | £791 | £105.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Mehefin 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Mehefin 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 155 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 2019 AS AMENDED ON 27 APR 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY SEEKING AND SUPPORTING RESEARCH INTO A CURE OR PREVENTATIVE TREATMENT FOR NF2 (NEUROFIBROMATOSIS TYPE 2)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1
SPILMAN ST
CARMARTHEN
SA31 1LE
- Ffôn:
- 07771349518
- E-bost:
- Deian@nf2biosolutions.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window