ymddiriedolwyr Laurence's Larder
Rhif yr elusen: 1185983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Wakefield | Cadeirydd | 22 September 2022 |
|
|||||
Toby York | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Chloe Varnals Court | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Louise Pudney | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Bentley | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Sally Burrell | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Michael Krzyzanowski | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Saul Venit | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.