ymddiriedolwyr FOURTH RESERVE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1186942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susie Rose Rabin | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Yael Biran | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Kelleigh Campbell | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Louis Nicholas Lee Devenish | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Laura Isabel Cardos | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Hughes | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Ian Clive Tommy Radclyfffe-Thomas | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.